INI DIA RUMUS CEPAT DAN MUDAH BELAJAR MATEMATIKA UNTUK SD, SMP, SMA DAN SMK

Berkobar.com - Assalamualaikum wr wb dan Salam sejahtera untuk kita semua... Sahabat guru matematika maupun pembaca setia blog Berkobar.com yang saat ini sedang berbahagia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ditakuti oleh sebagian besar pelajar karena dianggap sulit dipahami terlalu banyak yang harus dihitung dengan rumus. 

Namun mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting di sekolah karena merupakan mata pelajaran yang masuk dalam ujian nasional selain mata pelajaran bahasa inggris, bahasa indonesia dan ilmu pengetahuan alam (IPA). Jumlah jam pelajaran mata pelajaran matematika dalam seminggu adalah 6 jam pelajaran jika dibagi menjadi dua jam pelajaran sekali pertemuan maka dalam satu minggu siswa akan mengikuti mata pelajaran matematika tiga kali pertemuan atau tiga hari dalam enam hari balajar aktif. 

Jika dalam satu pertemuan siswa harus mengerjakan tugas dan ditambah dengan pekerjaan rumah (PR) dengan banyak angka perhitungan dan rumus-rumus yang terkadang belum dipahami sepenuhnya dari penjelasan guru. Hal ini merupakan salah satu kendala yang sering dialami siswa dan guru. Oleh karena itu guru harus mencari solusi daripermasalahan tersebut, salah satunya adalah mencari rumus cepat atau jalan ringkas untuk menyelesaikan beberapa soal yang sulit kerjakan oleh siswa.

 gambar kumpulan rumus cepat belajar matematika

Cara Cepat Belajar Matematika SD, SMP, SMA, SMK

Untuk mempermudah para guru juga peserta didik, maka berikut beberapa rumus matematika yang akan admin bagikan. Semoga bermanfaat.


1. Rumus Kuadrat dua digit dengan awalan digit lima
Cara menghitungnya adalah dengan menambahkan bilangan 25 dengan satuan bilangan yang akan dikuadratkan. Kemudian kuadratkanlah satuan bilangan yang akan dikuadratkan tersebut. Lalu gabungkan (Khusus untuk angka satuan 1,2, dan 3 hasil kuadratnya harus dituliskan dengan 01, 04, dan 09)

Contohnya

Berapa Kuadrat 56 = ?

25 + 6 (6 merupakan digit terakhir) = 31
Kuadrat 6 = 36
Hasil gabungan akhirnya adalah 3136
2. Rumus Kuadrat tiga digit dengan digit akhir lima

Firstly, kalikan angka sebelum angka lima dengan angka urutan selanjutnya dan kemudian tuliskan angka 25 di belakang dengan angka dari hasil pertama

Contohnya:

Berapa Kuadrat 225 = ?

Angka sebelum 5, yakni angka 22. Kemudian, angka setelah 22 yakni angka 23. Kemudian kita kalikan 22 x 23 = 506
Kemudian hasilnya kita tambahkan angka 25 di belakangnya, sehingga hasilnya adalah 50.625
3. Rumus kuadrat dua digit dengan digit terakhir satu

Ambil angka puluhan kemudian dikuadratkan (misalkan diperoleh C). Kemudian ambil kembali angka puluhan yang pertama (misalkan A), kemudian dapatkan 1 angka setelah angka puluhan tersebut (misalkan B). Lalu tambahkan A dan B, semisal diperoleh D. Akhirnya tambahkan C+D

Contohnya:

Berapa Kuadrat 31 = ?

Kuadrat 30 = 900 …. (C)
Angka setelah 30 (A), yakni 31 (B)
31 + 30 = 61 …. (D)
Jumlahkan C+D = 900 + 61 = 961
4. Rumus perkalian satu digit atau dua digit dengan 99

Mula-mula kurangi bilangan pertama dengan angka 1 terlebih dahulu kemudian kurangi bilangan 100 dengan bilangan tersebut. Hasil akhirnya tinggal digabungkan saja.

Contohnya :

Berapa 42 x 99 = ?

42 – 1 = 41
100 – 42 = 58
Hasilnya adalah 4158
5. Rumus perkalian dua digit dengan angka 11

Perhitungan ini seperti membalikkan telapak tangan. Mula-mula untuk bilangan pertama (selain 11), kita sisipkan dua digit tersebut, dengan 1 digit yang merupakan hasil penjumlahan kedua digit bilangan bersebut.

Contohnya:

Berapa 72 x 11 = ?

7 ? 2
7 + 2 = 9
Hasilnya adalah 792
6. Rumus perkalian dua digit dengan 101

Piece of pizza, yakni dengan cara tuliskan angkanya dua kali.

Contohnya adalah

Berapa 33 x 101 = ?

33ditulis 2 kali sehingga menjadi 3333
7. Rumus perkalian even number dengan 1,5 atau 2,5 atau 3,5 dan seterusnya

Kalikan bilangan pengalian dengan 2. Lalu bilangan pertama yang dikalikan dibagi dengan angka 2. Hasil akhirnya adalah perkalian dari bilangan pengalian dengan 2 dengan hasil dari bilangan yang dibagikan dengan angka 2

Contoh 1 :

Berapa 32 x 2,5 = ?

2,5 x 2 = 5
32 : 2 = 16
Hasilnya adalah 5 x 16 = 80
Contoh 2 :

Berapa 20 x 7,5 = ?

7,5 x 2 = 15
20 : 2 = 10
Hasilnya adalah 15x 10 = 150
8. Rumus perkalian dua bilangan (dua digit) dengan nilai berselisih dua

Pertama tama adalah kuadratkan bilangan di antaranya. Lalu hasilnya dikurangkan dengan 1

Contohnya:

Berapa 14 x 16 = ?

Kuadrat 15 = 225
Hasilnya adalah 225 – 1 = 224
9. Rumus perkalian dua bilangan dengan digit puluhan kedua bilangan yang bernilai sama dan jumlah digit kedua bilangan satuannya adalah 10

Mula mula kalikan bilangan puluhan dengan bilangan berikutnya , lalu kalikan masing-masing digit satuannya. Hasil akhirnya adalah penggabungan hasil dari bilangan puluhan yang di kalikan dengan bilangan satuan yang di kalikan

Contohnya:

Berapa 38 x 32 = ?

3 x 4 = 12
8 x 2= 16
Hasilnya adalah 1216

Demikian informasi yang kami sampaikan seperti yang kami lansir dari guru-id. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.berkobar.com. Kami senantiasa memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber. Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI..!

0 Response to "INI DIA RUMUS CEPAT DAN MUDAH BELAJAR MATEMATIKA UNTUK SD, SMP, SMA DAN SMK"

Post a Comment